Henrik Winther Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. feb. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | WINTHER NIELSEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.003' DKK PORSDAL & NIELSEN ApS (2019-20) |
Største underskud: | -1.417' DKK PORSDAL & NIELSEN ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 4.121' DKK H. NIELSEN HOLDING ApS (Nu: WINTHER NIELSEN ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 8.626' DKK PORSDAL & NIELSEN ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos PORSDAL & NIELSEN ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af WINTHER NIELSEN ApS (18 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2006 i WINTHER NIELSEN ApS (tidligere H. NIELSEN HOLDING ApS) i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Henrik Winther Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Henrik nu bestreddet i 18 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2022-23 som viste et underskud på 1.203' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WINTHER NIELSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PORSDAL & NIELSEN ApS
Via WINTHER NIELSEN ApS -
HCH Ejendomme ApS
Via WINTHER NIELSEN ApS
Direktørposter (2)
-
WINTHER NIELSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2006 -
HCH Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
HCH Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
HCH Ejendomme ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
HCH Ejendomme ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2021
Registreringsdato: 23.08.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2021 - 17.08.2023
Reel ejer
23.08.2021 - Stadig aktiv
Direktør
31.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.08.2016 - 11.03.2021
Ejerandel: 25% -
Direktør
09.02.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.09.2015 - 08.10.2017
Reel ejer
09.10.2017 - 30.09.2020
Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 98,96%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor PORSDAL & NIELSEN ApS kunne fremvise et overskud på 2.003' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor PORSDAL & NIELSEN ApS kunne fremvise et underskud på 1.417' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 47' DKK (Climates ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 992' DKK (HCH Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -377' DKK (Climates ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Claus Lind.