Michael Møller Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. okt. 1974 (49 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FEDANIA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9' DKK FEDANIA ApS (2013-14) |
Største underskud: | -32' DKK FEDANIA ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 149' DKK FEDANIA ApS (2013-14) |
Største gæld: | 6' DKK FEDANIA ApS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Direktør af FEDANIA ApS (26 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede for flere år siden ved FEDANIA ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Michael Møller Madsen i 26 år 2 måneder, før stoppet den 10. januar 2001.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 9' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. marts 2022.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
FEDANIA ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.01.2001
Registreringsdato: 10.01.2001 -
WELLZAS ApS (Nu: DANISH-AMERICAN PROMOTION ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.07.2000
Registreringsdato: 18.07.2000 -
LIKAMA BYG ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 1.4. 1997)
Fratrådt som direktørDato: 03.02.1994
Registreringsdato: 03.02.1994
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
11.10.1974 - 10.01.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.1986 - 18.07.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.1978 - 03.02.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Andreas Cavling.