Andreas Cavling
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ZEN SYSTEMS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.134' DKK ZEN SYSTEMS ApS (Nu: ZEN SYSTEMS A/S) (2017) |
Største underskud: | -3.186' DKK ZEN SYSTEMS ApS (Nu: ZEN SYSTEMS A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 23.549' DKK ZEN SYSTEMS ApS (Nu: ZEN SYSTEMS A/S) (2020) |
Største gæld: | 27.834' DKK ZEN SYSTEMS ApS (Nu: ZEN SYSTEMS A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos ZEN SYSTEMS ApS (Nu: ZEN SYSTEMS A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fonden Bofællesskabet Hedebo (5 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2002 ved ZEN SYSTEMS A/S (tidligere ZEN SYSTEMS ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Andreas Cavling i 3 år, før stoppet den 31. december 2005.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 8.134' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. juli 2021.
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Videgrenier.dk ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 22.06.2018
Registreringsdato: 22.06.2018 -
Videgrenier.dk ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.06.2018
Registreringsdato: 22.06.2018 -
Videgrenier.dk ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.10.2017
Registreringsdato: 25.10.2017
Blå bog (fortsat)
Andreas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
25.10.2017 - 22.06.2018
Reel ejer
24.11.2017 - 22.06.2018
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.06.2013 - 17.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.12.2002 - 02.01.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2003 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Michael Møller Madsen.