Torkil Ottesen Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hydroengineering A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.552' DKK LIC ENGINEERING A/S (2021) |
Største underskud: | -7.613' DKK LIC ENGINEERING A/S (2023) |
Største egenkapital: | 27.738' DKK LIC ENGINEERING A/S (2021) |
Største gæld: | 12.369' DKK LIC ENGINEERING A/S (2014) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos LIC ENGINEERING A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Hydroengineering A/S (16 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2008 i Hydroengineering A/S (tidligere LIC HOLDING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Torkil Ottesen Hansen nu besiddet i 16 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.137' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Hydroengineering A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
LIC ENGINEERING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
LIC ENGINEERING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2014
Registreringsdato: 25.08.2014 -
LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2008
Registreringsdato: 25.06.2008
Blå bog (fortsat)
Torkil har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.08.2014 - 02.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Torkil Ottesen Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i LIC ENGINEERING A/S der præsenterede et overskud på 11.552' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i LIC ENGINEERING A/S der præsenterede et underskud på 7.613' DKK.
Torkil har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 3 måneder fra 2008 til i dag hos Hydroengineering A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.137' DKK (LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.613' DKK (LIC ENGINEERING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.469' DKK (LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.842' DKK (LIC ENGINEERING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Torkil' netværk er Niels-Erik Ottesen Hansen.