Niels-Erik Ottesen Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 1985 (38 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LIC ENGINEERING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.449' DKK Ejendomsselskabet Ehlersvej ApS (2020-21) |
Største underskud: | -7.613' DKK LIC ENGINEERING A/S (2023) |
Største egenkapital: | 27.738' DKK LIC ENGINEERING A/S (2021) |
Største gæld: | 12.369' DKK LIC ENGINEERING A/S (2014) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos LIC ENGINEERING A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af NIELS-ERIK OTTESEN HANSEN (38 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1985 i LIC ENGINEERING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Niels-Erik Ottesen Hansen i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 29. august 1988.
Nu arbejder virksomheden med rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 7.613' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NIELS-ERIK OTTESEN HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Hydroengineering A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet Kirkegade ApS
Via Hydroengineering A/S
Direktørposter (3)
-
Hydroengineering A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2008 -
NIRAS-LIC JV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2011 -
Ejendomsselskabet Kirkegade ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2020
Tidslinje (13)
-
Ejendomsselskabet Ehlersvej ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
LIC ENGINEERING A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
Ejendomsselskabet Kirkegade ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Niels-Erik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
31.12.2020 - 23.04.2024
Reel ejer
21.09.2023 - 23.04.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.10.1985 - 02.10.2023
Ejer
31.05.2015 - 31.05.2015
Reel ejer
31.05.2015 - 31.12.2021
Reel ejer
01.01.2022 - 01.10.2023
Ejerandel: 70,97%
Niels-Erik Ottesen Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hydroengineering A/S (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.469' DKK. Igennem holdingselskabet Hydroengineering A/S har Niels-Erik derfor også ejerandele i Ejendomsselskabet Kirkegade ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Niels-Erik Ottesen Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Ejendomsselskabet Ehlersvej ApS kunne offentliggøre et overskud på 13.449' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LIC ENGINEERING A/S kunne offentliggøre et underskud på 7.613' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.137' DKK (LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.613' DKK (LIC ENGINEERING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.469' DKK (LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -46' DKK (NIRAS-LIC JV ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels-Erik' netværk er Jesper Harder.