Lise Ellen Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 1985 (38 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LIC ENGINEERING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.552' DKK LIC ENGINEERING A/S (2021) |
Største underskud: | -7.613' DKK LIC ENGINEERING A/S (2023) |
Største egenkapital: | 27.738' DKK LIC ENGINEERING A/S (2021) |
Største gæld: | 12.369' DKK LIC ENGINEERING A/S (2014) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos LIC ENGINEERING A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LIC ENGINEERING A/S (28 år 10 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1985 i LIC ENGINEERING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lise Ellen Hansen i 28 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 25. august 2014.
Nu arbejder virksomheden med rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 7.613' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Hydroengineering A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2008
Tidslinje (3)
-
LIC ENGINEERING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2014
Registreringsdato: 25.08.2014 -
LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2008
Registreringsdato: 25.06.2008 -
LIC ENGINEERING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.1985
Registreringsdato: 10.10.1985
Blå bog (fortsat)
Lise har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.10.1985 - 25.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Lise Ellen Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i LIC ENGINEERING A/S der præsenterede et overskud på 10.335' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S) der præsenterede et underskud på 1.772' DKK.
Lise har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 10 måneder fra 1985 til 2014 hos LIC ENGINEERING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.137' DKK (LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.613' DKK (LIC ENGINEERING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.469' DKK (LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.842' DKK (LIC ENGINEERING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lise' netværk er Niels-Erik Ottesen Hansen.