Anders Emil Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 1976 (47 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRISTOL CYKLER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.868' DKK AD ApS (2020-21) |
Største underskud: | -970' DKK BRISTOL CYKLER ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 13.789' DKK AD ApS (2014-15) |
Største gæld: | 5.041' DKK BRISTOL CYKLER ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos BRISTOL CYKLER ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BRISTOL CYKLER ApS (37 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for flere år siden ved BRISTOL CYKLER ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Emil Jørgensen i 37 år 5 måneder, før stoppet den 15. maj 2014.
Nu arbejder virksomheden med cykel- og knallertforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 573' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BRISTOL CYKLER ApS
Via AD ApS
Direktørposter (2)
-
AD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2013 -
BRISTOL CYKLER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
CYKELSTYRKEN AMBA (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2021
Registreringsdato: 10.10.2021 -
CYKELSTYRKEN AMBA (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2016
Registreringsdato: 23.08.2016 -
CYKELSTYRKEN AMBA (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2016
Registreringsdato: 18.08.2016
Blå bog (fortsat)
Anders har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2013 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
24.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2009 - 18.08.2016
Bestyrelsesmedlem
23.08.2016 - 10.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.05.2008 - 29.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.1976 - 15.05.2014
Direktør
27.12.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.12.2009 - 24.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor AD ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.868' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor BRISTOL CYKLER ApS kunne offentliggøre et underskud på 970' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Henrik Aksel Jørgensen.