Henrik Aksel Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 1976 (47 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRISTOL CYKLER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.078' DKK CALH ApS (2020-21) |
Største underskud: | -29.828' DKK SPORT DANMARK A/S (2018) |
Største egenkapital: | 50.986' DKK SPORT DANMARK A/S (2014) |
Største gæld: | 221.982' DKK SPORT DANMARK A/S (2018) |
Flest årsværk: | 82 årsværk hos SPORT DANMARK A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BRISTOL CYKLER ApS (37 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu mange år siden hos BRISTOL CYKLER ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Aksel Jørgensen i 37 år 5 måneder, før stoppet d. 15. maj 2014.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor cykel- og knallertforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 573' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CALH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BRISTOL CYKLER ApS
Via CALH ApS
Direktørposter (2)
-
BRISTOL CYKLER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2014 -
CALH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
CENTERFORENINGEN RØDOVRE CENTRUM
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2015
Registreringsdato: 25.03.2015 -
BRISTOL HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.09.2014
Registreringsdato: 29.09.2014 -
HALC ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.09.2014
Registreringsdato: 29.09.2014
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
24.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2000 - 25.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.09.2012 - 29.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.05.2008 - 29.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.1976 - 15.05.2014
Reel ejer
01.12.2009 - Stadig aktiv
Direktør
15.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor CALH ApS kunne fremvise et overskud på 2.078' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor CALH ApS kunne fremvise et underskud på 1.181' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Anders Emil Jørgensen.