Claus Bak Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. nov. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS KBUS 8 NR. 1564 (Direktør) |
Største overskud: | 1.149' DKK BAADHUSET A/S (2015-16) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.850' DKK BAADHUSET A/S (2022-23) |
Største gæld: | 11.648' DKK BAADHUSET A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BAADHUSET A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BAADHUSET A/S (5 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1985 hos ApS KBUS 8 NR. 1564 med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Claus Bak Jørgensen i 2 år 11 måneder, før stoppet d. 7. november 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. august 1991.
Bestyrelsesposter (1)
-
BAADHUSET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.12.2018
Tidslinje (7)
-
BAADHUSET A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2018
Registreringsdato: 27.12.2018 -
ANPARTSSELSKABET AF 2. MARTS 1993
Fratrådt som direktørDato: 16.09.1993
Registreringsdato: 16.09.1993 -
ANPARTSSELSKABET AF 2. MARTS 1993
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.1993
Registreringsdato: 16.09.1993
Blå bog (fortsat)
Claus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.03.1993 - 16.09.1993
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.11.1985 - 07.11.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Henrik Bak.