Henrik Bak
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BBCars (Ejer) |
Største overskud: | 1.149' DKK BAADHUSET A/S (2015-16) |
Største underskud: | -3' DKK BÅDHUSET TRADING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 4.850' DKK BAADHUSET A/S (2022-23) |
Største gæld: | 11.648' DKK BAADHUSET A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BAADHUSET A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BBCars (19 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2004 hos BBCars (tidligere Hemo v/ Henrik Bak Jørgensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Henrik Bak og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Henrik nu besiddet i 19 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
BBCars
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BAADHUSET A/S
Ejerandel: 50-66.65% -
Scanhouse I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BB Ejendomme Beder ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
BAADHUSET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2009 -
BB Ejendomme Beder ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
BAADHUSET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.12.2018
Tidslinje (15)
-
BB Ejendomme Beder ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
BB Ejendomme Beder ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
BAADHUSET A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2018
Registreringsdato: 27.12.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
09.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
01.04.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
03.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.11.2010 - 08.08.2016
Direktør
31.08.2016 - 16.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor BAADHUSET A/S landede et overskud på 1.149' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor BÅDHUSET TRADING ApS landede et underskud på 3' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Daniel Bak.