Brian Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.452' DKK TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.494' DKK TØMRERMESTER BRIAN HANSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 3.387' DKK TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S (18 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2006 ved TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Brian Hansen nu bestreddet i 18 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.135' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TØMRERMESTER BRIAN HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S
Via TØMRERMESTER BRIAN HANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TØMRERMESTER BRIAN HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2010 -
TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 14.02.2020
Registreringsdato: 14.02.2020 -
TØMRERMESTER BRIAN HANSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.06.2010
Registreringsdato: 29.06.2010 -
TØMRERMESTER BRIAN HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2010
Registreringsdato: 29.06.2010
Blå bog (fortsat)
Brian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.11.2017 - 31.12.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.11.2013 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Direktør
14.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Brian Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TØMRERMESTER BRIAN HANSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.494' DKK. Gennem holdingselskabet TØMRERMESTER BRIAN HANSEN HOLDING ApS har Brian derfor også andele i TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Brian Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S kunne fremvise et overskud på 3.452' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.135' DKK (TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.494' DKK (TØMRERMESTER BRIAN HANSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.881' DKK (TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Per Bruno Hansen.