Per Bruno Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1986 (38 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØMRERMESTER PER BRUNO HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 3.746' DKK Den Bette Tømrer A/S (2022) |
Største underskud: | -176' DKK Den Bette Tømrer A/S (2018) |
Største egenkapital: | 5.986' DKK Den Bette Tømrer A/S (2022) |
Største gæld: | 8.894' DKK Den Bette Tømrer A/S (2022) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos Den Bette Tømrer A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af TØMRERMESTER PER BRUNO HANSEN (20 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1986 i TØMRERMESTER PER BRUNO HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Per Bruno Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Per i 20 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TØMRERMESTER PER HANSEN HOLDNING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
TØMRERMESTER PER HANSEN HOLDNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2006
Ejendomme (4)
Tidslinje (9)
-
TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 14.02.2020
Registreringsdato: 14.02.2020 -
Den Bette Tømrer A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2019
Registreringsdato: 22.02.2019 -
Den Bette Tømrer A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2015
Registreringsdato: 15.06.2015
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.06.2006 - 14.02.2020
Bestyrelsesmedlem
08.06.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.11.2013 - 01.01.2020
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2015 - 22.02.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.1986 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S landede et overskud på 3.452' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor TØMRERMESTER PER HANSEN HOLDNING ApS landede et underskud på 15' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.197' DKK (Den Bette Tømrer A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15' DKK (TØMRERMESTER PER HANSEN HOLDNING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.691' DKK (Den Bette Tømrer A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.881' DKK (TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER PER HANSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Brian Hansen.