Mads Månsson
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORDELERHVERV.DK ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.131' DKK AALØSE MARKETING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -69' DKK FORDELERHVERV.DK ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 2.083' DKK AALØSE MARKETING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.438' DKK AALØSE MARKETING ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos AALØSE MARKETING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af M Månsson ApS (6 år 5 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2013 i FORDELERHVERV.DK ApS i hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Stifter. Det var sammen med kollegaerne SEATS ApS, WORKSPACE ApS at Mads Månsson stiftede FORDELERHVERV.DK ApS den dag i marts 2013. Hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Stifter havde Mads i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 21. februar 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor reklamebureauer. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2015-16 viste et overskud på 3' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 2. marts 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M Månsson ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AALØSE MARKETING ApS
Via M Månsson ApS
Direktørposter (2)
-
AALØSE MARKETING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024 -
M Månsson ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
AALØSE MARKETING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
AALØSE MARKETING ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
M Månsson IVS (Nu: M Månsson ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2018
Registreringsdato: 01.04.2018
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.04.2018 - 29.02.2024
Direktør og Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
05.03.2013 - 29.11.2016
Ejerandel: 20-24.99%
Mads Månsson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M Månsson ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 750' DKK. Gennem sit holdingselskab M Månsson ApS har Mads dermed også andele i AALØSE MARKETING ApS (90-99.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mads Månsson, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor AALØSE MARKETING ApS landede et overskud på 1.131' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor FORDELERHVERV.DK ApS landede et underskud på 69' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 954' DKK (AALØSE MARKETING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.083' DKK (AALØSE MARKETING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 750' DKK (M Månsson IVS (Nu: M Månsson ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Thomas Aaløse.