Thomas Aaløse
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 1995 (29 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | TM TELEMARKETING I/S V/THOMAS AALØSE & HANS MALMBERG (Ejer) |
Største overskud: | 1.131' DKK AALØSE MARKETING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -69' DKK FORDELERHVERV.DK ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 2.083' DKK AALØSE MARKETING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.438' DKK AALØSE MARKETING ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos AALØSE MARKETING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SEATS ApS (18 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1995 ved TM TELEMARKETING I/S V/THOMAS AALØSE & HANS MALMBERG med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Thomas Aaløse der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 5 år 7 måneder, før stoppet den 31. januar 2001.
Virksomheden opererede indenfor meningsmåling og markedsanalyse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. januar 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SEATS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AALØSE MARKETING ApS
Via SEATS ApS
Direktørposter (1)
-
SEATS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
AALØSE MARKETING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
FORDELERHVERV.DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.03.2018
Registreringsdato: 02.03.2018 -
FORDELERHVERV.DK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.03.2018
Registreringsdato: 02.03.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
29.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
29.06.2006 - 01.03.2024
Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.03.2013 - 02.03.2018
Reel ejer
22.02.2016 - 30.09.2017
Reel ejer
01.10.2017 - 02.03.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.01.2016 - 10.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.06.2015 - 20.01.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor AALØSE MARKETING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.131' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor FORDELERHVERV.DK ApS kunne offentliggøre et underskud på 69' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 954' DKK (AALØSE MARKETING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.083' DKK (AALØSE MARKETING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.510' DKK (SEATS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Mads Månsson.