Jannik Rasmus Walin
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | JANNIK WALIN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.429' DKK BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S (2022-23) |
Største underskud: | -7.933' DKK BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 22.549' DKK BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S (2022-23) |
Største gæld: | 40.723' DKK BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 150 årsværk hos BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af JANNIK WALIN HOLDING ApS (11 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2013 i JANNIK WALIN HOLDING ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jannik Rasmus Walin og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Jannik nu bestreddet i 4 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et underskud på 1' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JANNIK WALIN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Walin Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ræbild og Walin ApS
Via Walin Holding ApS -
RW Bygninger ApS
Via Walin Holding ApS
Direktørposter (4)
-
JANNIK WALIN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2018 -
Ræbild og Walin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.07.2019 -
Walin Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2019 -
RW Bygninger ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
RW Bygninger ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2022
Registreringsdato: 21.02.2022 -
BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.07.2019
Registreringsdato: 31.07.2019 -
BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2019
Registreringsdato: 31.07.2019
Blå bog (fortsat)
Jannik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
19.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2013 - 04.03.2018
Bestyrelsesmedlem
29.08.2013 - 31.07.2019
Reel ejer
08.04.2015 - 17.09.2019
Direktør
05.03.2018 - 31.07.2019
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
27.06.2013 - 07.12.2017
Ejer
27.06.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Direktør
15.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jannik Rasmus Walin er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• JANNIK WALIN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 323' DKK.
• Walin Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 323' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Jannik Rasmus Walin, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.935' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S kunne offentliggøre et underskud på 3.682' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.160' DKK (Ræbild og Walin ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 35' DKK (RW Bygninger ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.062' DKK (Ræbild og Walin ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7' DKK (RW Bygninger ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jannik' netværk er Kasper Ræbild Olsen.