Kasper Ræbild Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJ PRODUKTION ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.429' DKK BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S (2022-23) |
Største underskud: | -7.933' DKK BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 22.549' DKK BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S (2022-23) |
Største gæld: | 40.723' DKK BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 150 årsværk hos BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KJ PRODUKTION ApS (6 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2007 i KJ PRODUKTION ApS (tidligere TØMRERFIRMA JØRGEN BRINK PEDERSEN.NÆSTVED ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kasper Ræbild Olsen i 6 år 4 måneder, inden stoppet d. 29. august 2013.
Dengang var virksomhedens branche indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. august 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kassti Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ræbild og Walin ApS
Via Kassti Holding ApS -
RW Bygninger ApS
Via Kassti Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Ræbild og Walin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.07.2019 -
Kassti Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2020 -
RW Bygninger ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
RW Bygninger ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2022
Registreringsdato: 21.02.2022 -
Kassti (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.06.2020
Registreringsdato: 14.06.2020 -
Ræbild og Walin ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.05.2020
Registreringsdato: 13.05.2020
Blå bog (fortsat)
Kasper har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2019 - 14.06.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
19.07.2019 - 13.05.2020
Direktør og Reel ejer
19.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2018 - 31.07.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kasper Ræbild Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kassti Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.492' DKK. Gennem sit holdingselskab Kassti Holding ApS har Kasper dermed også andele i Ræbild og Walin ApS (50-66.65%) & RW Bygninger ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Kasper Ræbild Olsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Ræbild og Walin ApS landede et overskud på 2.146' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor RW Bygninger ApS landede et underskud på 35' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.160' DKK (Ræbild og Walin ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 35' DKK (RW Bygninger ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.062' DKK (Ræbild og Walin ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7' DKK (RW Bygninger ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Jannik Rasmus Walin.