Amalie Mackeprang Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 8. maj 2013 (11 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLIMALUX A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.953' DKK KLIMALUX A/S (2022) |
Største underskud: | -3.068' DKK LEA GROUP A/S (2018) |
Største egenkapital: | 56.959' DKK LEA GROUP A/S (2023) |
Største gæld: | 10.452' DKK KLIMALUX A/S (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos HEEDS A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LEA GROUP A/S (11 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2013 ved KLIMALUX A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Amalie Mackeprang Rasmussen i 2 år, før fratrædelsen den 19. maj 2015.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med elektriske husholdningsartikler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 987' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
LEA GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.05.2013 -
HEEDS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.05.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
KLIMALUX A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2015
Registreringsdato: 19.05.2015 -
HEEDS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2013
Registreringsdato: 08.05.2013 -
LEA GROUP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2013
Registreringsdato: 08.05.2013
Blå bog (fortsat)
Amalie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2013 - 19.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Amalie Mackeprang Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved LEA GROUP A/S der præsenterede et overskud på 6.490' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved LEA GROUP A/S der præsenterede et underskud på 3.068' DKK.
Amalie har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 4 måneder fra 2013 til i dag hos LEA GROUP A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.587' DKK (LEA GROUP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.959' DKK (LEA GROUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.881' DKK (HEEDS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Amalie' netværk er Anders Christian Rasmussen.