Anders Christian Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 4. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HEEDS A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 8.953' DKK KLIMALUX ApS (Nu: KLIMALUX A/S) (2022) |
Største underskud: | -29.298' DKK ALU HEAT EXCHANGER A/S (Nu: ALUVENTA A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 56.959' DKK LEA HOLDING ApS (Nu: LEA GROUP A/S) (2023) |
Største gæld: | 91.672' DKK ALU HEAT EXCHANGER A/S (Nu: ALUVENTA A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos ALU HEAT EXCHANGER A/S (Nu: ALUVENTA A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af HEEDS A/S (24 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2000 ved HEEDS A/S (tidligere HEEDS ApS) i hvervet som Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Anders Christian Rasmussen i 21 år 4 måneder, før fratrædelsen den 18. december 2021.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug). Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 996' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LEA GROUP A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HEEDS A/S
Via LEA GROUP A/S -
KLIMALUX A/S
Via LEA GROUP A/S -
EJENDOMSSELSKABET LEA ApS
Via LEA GROUP A/S
Direktørposter (4)
-
KLIMALUX A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2003 -
EJENDOMSSELSKABET LEA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2009 -
LEA GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2002 -
HEEDS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2000
Bestyrelsesposter (3)
-
KLIMALUX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2006 -
LEA GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2007 -
HEEDS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2004
Tidslinje (16)
-
LEA GROUP A/S (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2021
Registreringsdato: 19.12.2021 -
LEA HOLDING ApS (Nu: LEA GROUP A/S) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2021
Registreringsdato: 18.12.2021 -
ALU HEAT EXCHANGER A/S (Nu: ALUVENTA A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2012
Registreringsdato: 31.01.2012
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2009 - 18.12.2021
Direktør
27.11.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
04.03.2003 - 18.12.2021
Direktør
04.03.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.05.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
06.11.2002 - 18.12.2021
Direktør
06.11.2002 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.04.2007 - Stadig aktiv
Ejer
19.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
04.08.2000 - 18.12.2021
Direktør
04.08.2000 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.05.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.07.2004 - 31.01.2012
Bestyrelsesmedlem
06.10.2009 - 19.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KLIMALUX ApS (Nu: KLIMALUX A/S) landede et overskud på 8.953' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor LEA HOLDING ApS (Nu: LEA GROUP A/S) landede et underskud på 3.068' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.587' DKK (LEA HOLDING ApS (Nu: LEA GROUP A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.959' DKK (LEA HOLDING ApS (Nu: LEA GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -63.655' DKK (ALU HEAT EXCHANGER A/S (Nu: ALUVENTA A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Lene Mackeprang Rasmussen.