Trine Maymann
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2009 (15 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BLANGSTED+MAYMANN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 354' DKK CREAMWORK ApS (Nu: Spröt ApS) (2015) |
Største underskud: | -293' DKK NOORVERK ApS (Nu: Vigegaarden ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 175' DKK CREAMWORK ApS (Nu: Spröt ApS) (2023) |
Største gæld: | 459' DKK CREAMWORK ApS (Nu: Spröt ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NOORVERK ApS (Nu: Vigegaarden ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Spröt ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 i BLANGSTED+MAYMANN ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Trine Maymann i 3 år 10 måneder, inden stoppet d. 22. februar 2013.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 22. februar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Maymann + Blangsted ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Spröt ApS
Via Maymann + Blangsted ApS -
Vigegaarden ApS
Via Maymann + Blangsted ApS
Direktørposter (2)
-
Maymann + Blangsted ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2022 -
Spröt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
NOORVERK ApS (Nu: Vigegaarden ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
Spröt ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
Maymann + Blangsted ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022
Blå bog (fortsat)
Trine har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Direktør
22.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
08.12.2015 - Stadig aktiv
Direktør
22.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
10.12.2015 - 22.08.2022
Reel ejer
12.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.03.2011 - 22.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2009 - 22.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Trine Maymann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Maymann + Blangsted ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Igennem sit holdingselskab Maymann + Blangsted ApS har Trine dermed også ejerandele i Spröt ApS (100%) & Vigegaarden ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Trine Maymann, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor NOORVERK ApS (Nu: Vigegaarden ApS) fremviste et overskud på 169' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor NOORVERK ApS (Nu: Vigegaarden ApS) fremviste et underskud på 293' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 109' DKK (CREAMWORK ApS (Nu: Spröt ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42' DKK (NOORVERK ApS (Nu: Vigegaarden ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 175' DKK (CREAMWORK ApS (Nu: Spröt ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (Maymann + Blangsted ApS).
En af de forbindelser som går igen i Trine' netværk er Niklas Blangsted.