Niklas Blangsted
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Creamwork v/Niklas Blangsted (Ejer) |
Største overskud: | 354' DKK CREAMWORK ApS (Nu: Spröt ApS) (2015) |
Største underskud: | -293' DKK NOORVERK ApS (Nu: Vigegaarden ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 175' DKK CREAMWORK ApS (Nu: Spröt ApS) (2023) |
Største gæld: | 459' DKK CREAMWORK ApS (Nu: Spröt ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NOORVERK ApS (Nu: Vigegaarden ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Spröt ApS (13 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2001 ved Creamwork v/Niklas Blangsted med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Niklas Blangsted der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Niklas i 7 år 3 måneder, før stoppet den 28. februar 2009.
Virksomheden opererede indenfor industriel design og produktdesign. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. februar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Maymann + Blangsted ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Spröt ApS
Via Maymann + Blangsted ApS -
Vigegaarden ApS
Via Maymann + Blangsted ApS
Direktørposter (1)
-
Vigegaarden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
CREAMWORK ApS (Nu: Spröt ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
Maymann + Blangsted ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
Vigegaarden ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022
Blå bog (fortsat)
Niklas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.09.2017 - Stadig aktiv
Direktør
22.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
08.12.2015 - 22.08.2022
Ejer
08.12.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
03.04.2009 - 22.08.2022
Ejer
01.01.2014 - 07.12.2015
Reel ejer
08.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.04.2009 - 22.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2001 - 28.02.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niklas Blangsted er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Maymann + Blangsted ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Igennem holdingselskabet Maymann + Blangsted ApS har Niklas derfor også ejerandele i Spröt ApS (100%) og Vigegaarden ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Niklas Blangsted, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor CREAMWORK ApS (Nu: Spröt ApS) kunne offentliggøre et overskud på 354' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Maymann + Blangsted ApS kunne offentliggøre et underskud på 251' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 109' DKK (CREAMWORK ApS (Nu: Spröt ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42' DKK (NOORVERK ApS (Nu: Vigegaarden ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 175' DKK (CREAMWORK ApS (Nu: Spröt ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (Maymann + Blangsted ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niklas' netværk er Trine Maymann.