Lise Jeanne Møller
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 1982 (42 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | KØLE-MØLLER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.943' DKK ApS AF 15. FEBRUAR 1982 (Nu: KØLE-MØLLER A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -6' DKK L&P MØLLER HOLDING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 22.697' DKK ApS AF 15. FEBRUAR 1982 (Nu: KØLE-MØLLER A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 7.676' DKK ApS AF 15. FEBRUAR 1982 (Nu: KØLE-MØLLER A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos ApS AF 15. FEBRUAR 1982 (Nu: KØLE-MØLLER A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KØLE-MØLLER A/S (42 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1982 ved KØLE-MØLLER A/S (tidligere ApS AF 15. FEBRUAR 1982) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Lise Jeanne Møller nu bestreddet i 42 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med elektriske husholdningsapparater. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 153' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L&P MØLLER HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KØLE-MØLLER A/S
Via L&P MØLLER HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
L&P MØLLER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
KØLE-MØLLER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.02.1982
Tidslinje (5)
-
L&P MØLLER HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2004
Registreringsdato: 27.12.2004 -
L&P MØLLER HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.12.2004
Registreringsdato: 27.12.2004 -
KØM HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2004
Registreringsdato: 27.12.2004
Blå bog (fortsat)
Lise har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
27.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.02.1982 - Stadig aktiv
Ejer
30.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via L&P MØLLER HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1997 - 27.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Lise Jeanne Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L&P MØLLER HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.602' DKK. Gennem holdingselskabet L&P MØLLER HOLDING ApS har Lise derfor også andele i KØLE-MØLLER A/S (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Lise Jeanne Møller, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor L&P MØLLER HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 748' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor L&P MØLLER HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 6' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lise' netværk er Per Møller.