Per Møller
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF 27. JUNI 2014 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.943' DKK ApS AF 15. FEBRUAR 1982 (Nu: KØLE-MØLLER A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -1.416' DKK HAMMAR HOLDING ApS (Nu: AP LINE A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 22.697' DKK ApS AF 15. FEBRUAR 1982 (Nu: KØLE-MØLLER A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 11.436' DKK HAMMAR HOLDING ApS (Nu: AP LINE A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos ApS AF 15. FEBRUAR 1982 (Nu: KØLE-MØLLER A/S) (2021-22) |
Karrieren i erhvervslivet startede for nu mange år siden hos SELSKABET AF 27. JUNI 2014 A/S (tidligere A/S BROVST FJERKRÆSLAGTERI) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Møller i 49 år 9 måneder, før stoppet d. 5. december 1990.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 33' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. april 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L&P MØLLER HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KØLE-MØLLER A/S
Via L&P MØLLER HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
L&P MØLLER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
KØLE-MØLLER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.11.2022
Tidslinje (19)
-
ApS AF 15. FEBRUAR 1982 (Nu: KØLE-MØLLER A/S)
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022 -
KØLE-MØLLER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022 -
KØLE-MØLLER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2011
Registreringsdato: 13.09.2011
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 83 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
27.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.02.1982 - 21.11.2022
Bestyrelsesmedlem
16.11.2006 - 13.09.2011
Bestyrelsesmedlem
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejer
30.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via L&P MØLLER HOLDING ApS -
Ejer
01.11.1989 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.1988 - 27.07.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.1997 - 27.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L&P MØLLER HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.602' DKK. Gennem holdingselskabet L&P MØLLER HOLDING ApS har Per derfor også andele i KØLE-MØLLER A/S (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Per Møller, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor ApS AF 15. FEBRUAR 1982 (Nu: KØLE-MØLLER A/S) kunne fremvise et overskud på 1.943' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor L&P MØLLER HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 6' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Lise Jeanne Møller.