Rolf Jeppesen
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROLF JEPPESEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 956' DKK BYGGEFIRMAET BAVNEHØJ ApS (Nu: MURERFIRMAET BAVNEHØJ ApS) (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.890' DKK PLANTEAVLSKONSULENTEN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.909' DKK PLANTEAVLSKONSULENTEN ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos BYGGEFIRMAET BAVNEHØJ ApS (Nu: MURERFIRMAET BAVNEHØJ ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af MURERFIRMAET BAVNEHØJ ApS (9 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2006 hos ROLF JEPPESEN ApS som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør havde Rolf Jeppesen i 9 år 7 måneder, inden stoppet den 6. januar 2016.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 kunne fremvise et overskud på 43' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. januar 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RJ Holding Horsens ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PLANTEVRNTOTAL ApS
Via RJ Holding Horsens ApS
Direktørposter (1)
-
RJ Holding Horsens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
RJ Holding Horsens IVS (Nu: RJ Holding Horsens ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.11.2016
Registreringsdato: 24.11.2016 -
RJ Holding Horsens IVS (Nu: RJ Holding Horsens ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 24.11.2016
Registreringsdato: 24.11.2016 -
BYGGEFIRMAET BAVNEHØJ ApS (Nu: MURERFIRMAET BAVNEHØJ ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.01.2016
Registreringsdato: 22.01.2016
Blå bog (fortsat)
Rolf har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.12.2016 - 01.10.2020
Ejerandel: 30% -
Direktør
16.05.2006 - 22.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.05.2006 - 06.01.2016
Ejer
01.06.2006 - 11.01.2016
Ejerandel: 100%
Rolf Jeppesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RJ Holding Horsens ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 491' DKK. Igennem sit holdingselskab RJ Holding Horsens ApS har Rolf dermed også ejerandele i PLANTEVRNTOTAL ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rolf Jeppesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor BYGGEFIRMAET BAVNEHØJ ApS (Nu: MURERFIRMAET BAVNEHØJ ApS) fremviste et overskud på 208' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 944' DKK (BYGGEFIRMAET BAVNEHØJ ApS (Nu: MURERFIRMAET BAVNEHØJ ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.890' DKK (PLANTEAVLSKONSULENTEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 491' DKK (RJ Holding Horsens IVS (Nu: RJ Holding Horsens ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Rolf' netværk er Finn Nørgaard Jensen.