Finn Nørgaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Planteavlskonsulenten v/Finn Nørgård Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 2.871' DKK Finns Farmbrella ApS (Nu: Finns F-invest ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -2.930' DKK Finns Farmbrella ApS (Nu: Finns F-invest ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.894' DKK Finns Farmbrella ApS (Nu: Finns F-invest ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 3.316' DKK Farmbrella ApS (Nu: Farmbrella Group ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Farmbrella ApS (Nu: Farmbrella Group ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af PLANTEAVLSKONSULENTEN ApS (18 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2002 hos Planteavlskonsulenten v/Finn Nørgård Jensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Finn Nørgaard Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Finn i 3 år 4 måneder, før stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
G&F HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Finns F-invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PLANTEVRNTOTAL ApS
Via G&F HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
G&F HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2014 -
Finns F-invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2020 -
PLANTEVRNTOTAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
PLANTEAVLSKONSULENTEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
PLANTEVRNTOTAL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Finns Farmbrella ApS (Nu: Finns F-invest ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.10.2020
Registreringsdato: 20.10.2020
Blå bog (fortsat)
Finn har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.06.2005 - 06.02.2024
Reel ejer
20.12.2016 - 30.09.2020
Reel ejer
01.10.2020 - 01.01.2024
Ejerandel: 51% -
Reel ejer
15.06.2020 - 30.10.2020
Ejerandel: 27,5%
Finn Nørgaard Jensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• G&F HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.646' DKK.
• Finns F-invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.646' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Finn Nørgaard Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Finns Farmbrella ApS (Nu: Finns F-invest ApS) kunne fremvise et overskud på 2.871' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Finns Farmbrella ApS (Nu: Finns F-invest ApS) kunne fremvise et underskud på 2.930' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 608' DKK (PLANTEAVLSKONSULENTEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.890' DKK (PLANTEAVLSKONSULENTEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.646' DKK (G&F HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Rolf Jeppesen.