Patrick André Mouritzen
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MALBECK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.425' DKK Westfood ApS (2022) |
Største underskud: | -953' DKK MALBECK ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.200' DKK Westfood ApS (2022) |
Største gæld: | 2.503' DKK MALBECK ApS (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos MALBECK ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af MALBECK ApS (17 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 hos MALBECK ApS som Direktør, Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Patrick André Mouritzen i 17 år 2 måneder, inden stoppet den 6. marts 2023.
Dengang var virksomhedens branche indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 kunne fremvise et overskud på 1.003' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. juli 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kakadue ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Westfood ApS
Via Kakadue ApS -
v.Lo ApS
Via Kakadue ApS
Direktørposter (3)
-
Westfood ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2016 -
Kakadue ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2016 -
v.Lo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
MALBECK ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023 -
MALBECK ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.03.2023
Registreringsdato: 06.03.2023 -
MALBECK ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2023
Registreringsdato: 06.03.2023
Blå bog (fortsat)
Patrick har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
17.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
19.12.2005 - 06.03.2023
Reel ejer
18.11.2015 - 31.05.2016
Ejer
18.11.2015 - 01.06.2016
Reel ejer
01.06.2016 - 04.07.2023
Bestyrelsesmedlem
06.03.2023 - 04.07.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
07.07.2016 - 27.12.2020
Direktør
07.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
14.11.2016 - 05.02.2019
Ejerandel: 50%
Patrick André Mouritzen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kakadue ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 474' DKK. Igennem sit holdingselskab Kakadue ApS har Patrick dermed også ejerandele i Westfood ApS (50-66.65%) samt v.Lo ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Patrick André Mouritzen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Westfood ApS fremviste et overskud på 1.425' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MALBECK ApS fremviste et underskud på 953' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.152' DKK (Westfood ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 119' DKK (v.Lo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 968' DKK (Westfood ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -217' DKK (v.Lo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Patrick' netværk er Andrew Martin Harris.