Andrew Martin Harris
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Green Stone Catering Co I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.425' DKK Westfood ApS (2022) |
Største underskud: | -336' DKK Westfood ApS (2017) |
Største egenkapital: | 1.200' DKK Westfood ApS (2022) |
Største gæld: | 1.299' DKK Westfood ApS (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Westfood ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Anmaha Holding ApS (8 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2003 ved Green Stone Catering Co I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Sean Nguyen O'Neill, Oscar Frits Bergman at Andrew Martin Harris stiftede Green Stone Catering Co I/S den dag i november 2003. Rollen som Ejer og Stifter havde Andrew i 7 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen catering og diner transportable. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anmaha Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Westfood ApS
Via Anmaha Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Westfood ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2016 -
Anmaha Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Andys catering (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2017
Registreringsdato: 07.12.2017 -
Andys catering (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.08.2017
Registreringsdato: 23.08.2017 -
Westfood ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.07.2016
Registreringsdato: 07.07.2016
Blå bog (fortsat)
Andrew har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.07.2016 - 27.12.2020
Direktør
07.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
23.08.2017 - 07.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
06.02.2007 - 16.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
31.08.2006 - 06.02.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Andrew Martin Harris er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Anmaha Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 448' DKK. Igennem sit holdingselskab Anmaha Holding ApS har Andrew dermed også ejerandele i Westfood ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Andrew Martin Harris, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Westfood ApS fremviste et overskud på 1.425' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Westfood ApS fremviste et underskud på 336' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.152' DKK (Westfood ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 968' DKK (Westfood ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 448' DKK (Anmaha Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Andrew' netværk er Patrick André Mouritzen.