Johnny Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FLAMMEN VEJLE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.355' DKK ANDRÉ SCANDINAVIA ApS (Nu: FLAMMEN VEJLE ApS) (2019) |
Største underskud: | -362' DKK FLAMMEN HORSENS ApS (2020) |
Største egenkapital: | 4.395' DKK JOHNNY JACOBSEN ApS (2023) |
Største gæld: | 3.015' DKK ANDRÉ SCANDINAVIA ApS (Nu: FLAMMEN VEJLE ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos ANDRÉ SCANDINAVIA ApS (Nu: FLAMMEN VEJLE ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FLAMMEN VEJLE ApS (17 år 9 måneder) |
Det startede i 2005 i FLAMMEN VEJLE ApS (tidligere ANDRÉ SCANDINAVIA ApS) i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Johnny Jacobsen i 17 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2022.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.584' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOHNNY JACOBSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FLAMMEN VEJLE ApS
Via JOHNNY JACOBSEN ApS -
FLAMMEN HORSENS ApS
Via JOHNNY JACOBSEN ApS
Direktørposter (2)
-
FLAMMEN VEJLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2016 -
JOHNNY JACOBSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
DISKOTEK GLOBE ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2020
Registreringsdato: 21.08.2020 -
DISKOTEK GLOBE ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2020
Registreringsdato: 21.08.2020 -
CITY VEJLE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2020
Registreringsdato: 23.03.2020
Blå bog (fortsat)
Johnny har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.03.2005 - 31.12.2022
Direktør
07.03.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
16.09.2005 - 21.08.2020
Direktør
31.10.2005 - 31.10.2005
Bestyrelsesmedlem
31.10.2005 - 30.05.2013
Direktør
28.03.2017 - 21.08.2020
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2018 - 23.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.01.2013 - 07.03.2016
Reel ejer
25.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ANDRÉ SCANDINAVIA ApS (Nu: FLAMMEN VEJLE ApS) kunne fremvise et overskud på 3.355' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor JOHNNY JACOBSEN ApS kunne fremvise et underskud på 145' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.584' DKK (ANDRÉ SCANDINAVIA ApS (Nu: FLAMMEN VEJLE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.395' DKK (JOHNNY JACOBSEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 273' DKK (FLAMMEN HORSENS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Thomas Krarup Nielsen.