Thomas Krarup Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FLAMMEN VEJLE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.355' DKK ANDRÉ SCANDINAVIA ApS (Nu: FLAMMEN VEJLE ApS) (2019) |
Største underskud: | -362' DKK FLAMMEN HORSENS ApS (2020) |
Største egenkapital: | 4.292' DKK THOMAS KRARUP ApS (2023) |
Største gæld: | 3.015' DKK ANDRÉ SCANDINAVIA ApS (Nu: FLAMMEN VEJLE ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos ANDRÉ SCANDINAVIA ApS (Nu: FLAMMEN VEJLE ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FLAMMEN VEJLE ApS (17 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2005 hos FLAMMEN VEJLE ApS (tidligere ANDRÉ SCANDINAVIA ApS) med titlen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Thomas Krarup Nielsen i 17 år 9 måneder, før stoppet d. 31. december 2022.
Nu arbejder virksomheden med cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.584' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THOMAS KRARUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FLAMMEN VEJLE ApS
Via THOMAS KRARUP ApS -
FLAMMEN HORSENS ApS
Via THOMAS KRARUP ApS
Direktørposter (2)
-
THOMAS KRARUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2013 -
FLAMMEN HORSENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
DISKOTEK GLOBE ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2020
Registreringsdato: 21.08.2020 -
RADIO MAX ApS (Nu: RADIO MAX DANMARK ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.09.2019
Registreringsdato: 20.09.2019 -
DISKOTEK GLOBE ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.03.2017
Registreringsdato: 28.03.2017
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.01.2013 - Stadig aktiv
Direktør
07.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
11.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.03.2005 - 31.12.2022
Direktør
09.10.2008 - 07.03.2016
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter, Direktør og Ejer
16.09.2005 - 21.08.2020
Bestyrelsesmedlem
31.10.2005 - 30.05.2013
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
16.11.2012 - 20.09.2019
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor DISKOTEK GLOBE ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.604' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor FLAMMEN HORSENS ApS kunne offentliggøre et underskud på 362' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.584' DKK (ANDRÉ SCANDINAVIA ApS (Nu: FLAMMEN VEJLE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.292' DKK (THOMAS KRARUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 273' DKK (FLAMMEN HORSENS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Johnny Jacobsen.