Per Roursgaard Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PC HOLDING HURUP ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.238' DKK VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S (2015-16) |
Største underskud: | -5.371' DKK HECA DIRECT A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 34.223' DKK VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S (2013-14) |
Største gæld: | 32.591' DKK HECA DIRECT A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af PC HOLDING HURUP ApS (16 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2008 ved PC HOLDING HURUP ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Per Roursgaard Christensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Per nu bestreddet i 16 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 16 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 kunne vise et overskud på 1.279' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PC HOLDING HURUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S
Via PC HOLDING HURUP ApS
Direktørposter (1)
-
PC HOLDING HURUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.05.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
HECA PROFIL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2021
Registreringsdato: 12.01.2021 -
HECA DIRECT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2015
Registreringsdato: 21.09.2015 -
HECA PROFIL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2014
Registreringsdato: 22.10.2014
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.05.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2014 - 12.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2013 - 21.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Roursgaard Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PC HOLDING HURUP ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 12.226' DKK. Igennem holdingselskabet PC HOLDING HURUP ApS har Per derfor også ejerandele i VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Per Roursgaard Christensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Per Roursgaard Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S der præsenterede et overskud på 6.238' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved HECA DIRECT A/S der præsenterede et underskud på 5.077' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 4 måneder fra 2013 til i dag hos VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Niels Christian Roursgård Christensen.