Niels Christian Roursgård Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 1993 (30 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.238' DKK VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S (2015-16) |
Største underskud: | -5.371' DKK HECA DIRECT A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 34.223' DKK VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S (2013-14) |
Største gæld: | 32.591' DKK HECA DIRECT A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S (30 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1993 i VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Niels Christian Roursgård Christensen nu besiddet i 30 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor vejgodstransport. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 4.831' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NC HOLDING HURUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S
Via NC HOLDING HURUP ApS
Direktørposter (2)
-
NC HOLDING HURUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2005 -
VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2010
Tidslinje (12)
-
HECA PROFIL A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2021
Registreringsdato: 12.01.2021 -
HECA DIRECT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2015
Registreringsdato: 21.09.2015 -
HECA PROFIL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2014
Registreringsdato: 22.10.2014
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
04.02.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2014 - 12.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.11.1993 - Stadig aktiv
Direktør
09.07.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2011 - 15.10.2019
Reel ejer
16.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2013 - 21.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Christian Roursgård Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S der præsenterede et overskud på 6.238' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i HECA DIRECT A/S der præsenterede et underskud på 5.077' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 10 måneder fra 1993 til i dag hos VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Frits Worm.