Jes Lonny Vistisen
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRO. VAGTSERVICE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fonden Espehøj (2 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2005 hos PRO. VAGTSERVICE ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jes Lonny Vistisen i 7 måneder, før stoppet d. 21. august 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor private vagt- og sikkerhedstjenester. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. juni 2008.
Tidslinje (2)
-
PRO. VAGTSERVICE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2006
Registreringsdato: 21.08.2006 -
PRO. VAGTSERVICE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.12.2005
Registreringsdato: 28.12.2005
Blå bog (fortsat)
Jes har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
28.12.2005 - 21.08.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jes' netværk er Anders Peter Guldhammer.