Anders Peter Guldhammer
Erhvervsaktiv siden: | 18. feb. 1988 (36 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pindstrup Fonden (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.386' DKK Pindstrup Fonden (2021) |
Største underskud: | -25.413' DKK Pindstrup Fonden (2022) |
Største egenkapital: | 26.117' DKK Pindstrup Fonden (2019) |
Største gæld: | 84.027' DKK Pindstrup Fonden (2020) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos Pindstrup Fonden (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Pindstrup Fonden (10 år 1 måned) |
Det startede for alvor en dag i 1988 i Pindstrup Fonden med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Peter Guldhammer i 10 år 1 måned, før fratrædelsen d. 30. marts 1998.
Nu arbejder virksomheden med konferencecentre og kursusejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.832' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DIFOA
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DIFOA (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015 -
Pindstrup Fonden (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.1998
Registreringsdato: 30.03.1998 -
Pindstrup Fonden (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.1988
Registreringsdato: 18.02.1988
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
13.07.2020 - 06.01.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
18.02.1988 - 30.03.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Jes Lonny Vistisen.