Søren Sølling Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | COPENHAGEN SYSTEM ENGINEERING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.868' DKK STELLA CARE ApS (2021) |
Største underskud: | -485' DKK STELLA CARE ApS (2015) |
Største egenkapital: | 2.775' DKK STELLA CARE ApS (2023) |
Største gæld: | 3.634' DKK STELLA CARE ApS (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos STELLA CARE ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STELLA CARE ApS (12 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2008 ved COPENHAGEN SYSTEM ENGINEERING ApS (tidligere COPENHAGEN SPORTS ENGINEERING ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Sølling Christiansen i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen den 11. juni 2014.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 11. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SoCh Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
STELLA CARE ApS
Via SoCh Holding ApS -
Stella Safe ApS
Via SoCh Holding ApS
Direktørposter (3)
-
STELLA CARE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2012 -
SoCh Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2019 -
Stella Safe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
STELLA CARE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Stella Safe ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.02.2020
Registreringsdato: 28.02.2020 -
STELLA CARE ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
SoCh Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2019
Registreringsdato: 27.12.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.03.2012 - 01.01.2020
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
28.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
22.01.2008 - 11.06.2014
Direktør
27.05.2011 - 11.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor STELLA CARE ApS landede et overskud på 2.868' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor STELLA CARE ApS landede et underskud på 485' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 743' DKK (STELLA CARE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.775' DKK (STELLA CARE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 261' DKK (Stella Safe ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Rasmus Hansen.