Rasmus Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | RH Online v/ Rasmus Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 73.377' DKK BROADCAST SERVICE DANMARK A/S (Nu: CIBICOM A/S) (2015) |
Største underskud: | -485' DKK STELLA CARE ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.088.381' DKK BROADCAST SERVICE DANMARK A/S (Nu: CIBICOM A/S) (2015) |
Største gæld: | 571.573' DKK BROADCAST SERVICE DANMARK A/S (Nu: CIBICOM A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 88 årsværk hos BROADCAST SERVICE DANMARK A/S (Nu: CIBICOM A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STELLA CARE ApS (12 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2001 ved RH Online v/ Rasmus Hansen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rasmus Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Rasmus i 10 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen databaseværter og -formidlere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hr. Hansen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
STELLA CARE ApS
Via Hr. Hansen Holding ApS -
Stella Safe ApS
Via Hr. Hansen Holding ApS
Direktørposter (3)
-
STELLA CARE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2012 -
Hr. Hansen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2019 -
Stella Safe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
STELLA CARE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Stella Safe ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.02.2020
Registreringsdato: 28.02.2020 -
STELLA CARE ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
Hr. Hansen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2019
Registreringsdato: 27.12.2019
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.03.2012 - 01.01.2020
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
28.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
22.01.2008 - 11.06.2014
Direktør
27.05.2011 - 11.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2008 - 17.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor STELLA CARE ApS landede et overskud på 2.868' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor STELLA CARE ApS landede et underskud på 485' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23.402' DKK (BROADCAST SERVICE DANMARK A/S (Nu: CIBICOM A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 504.969' DKK (BROADCAST SERVICE DANMARK A/S (Nu: CIBICOM A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 261' DKK (Stella Safe ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Søren Sølling Christiansen.