Hans Munkholt
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUNKHOLT & SIMONSEN INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 471' DKK Munkholt Tømrer & Snedker ApS (2023) |
Største underskud: | -387' DKK Munkholt Tømrer & Snedker ApS (2022) |
Største egenkapital: | 218' DKK Munkholt Tømrer & Snedker ApS (2023) |
Største gæld: | 3.743' DKK Møllevangen ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Munkholt Tømrer & Snedker ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MUNKHOLT & SIMONSEN INVEST ApS (14 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2008 ved MUNKHOLT & SIMONSEN INVEST ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Leif Lind Simonsen at Hans Munkholt stiftede MUNKHOLT & SIMONSEN INVEST ApS den dag i april 2008. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter havde Hans i 14 år 1 måned, før fratrædelsen den 14. juni 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 69' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 14. juni 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Munkholt Kristensen Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Munkholt ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Møllevangen ApS
Via Munkholt Kristensen Holding ApS -
Munkholt Tømrer & Snedker ApS
Via Munkholt Kristensen Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Munkholt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2020 -
Munkholt Kristensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2019 -
Møllevangen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
MUNKHOLT & SIMONSEN INVEST ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.06.2022
Registreringsdato: 14.06.2022 -
MUNKHOLT & SIMONSEN INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.06.2022
Registreringsdato: 14.06.2022 -
Munkholt ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.08.2020
Registreringsdato: 14.08.2020
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.04.2008 - 14.06.2022
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Munkholt Kristensen Holding ApS fremviste et overskud på 223' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Møllevangen ApS fremviste et underskud på 181' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 471' DKK (Munkholt Tømrer & Snedker ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 181' DKK (Møllevangen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 218' DKK (Munkholt Tømrer & Snedker ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -301' DKK (Møllevangen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Jørn Munkholt Kristensen.