Jørn Munkholt Kristensen
Karrieren startede hos: | TØMRER- SNEDKERFORR V/JØRN MUNKHOLT KRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 471' DKK Munkholt Tømrer & Snedker ApS (2023) |
Største underskud: | -387' DKK Munkholt Tømrer & Snedker ApS (2022) |
Største egenkapital: | 218' DKK Munkholt Tømrer & Snedker ApS (2023) |
Største gæld: | 3.743' DKK Møllevangen ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Munkholt Tømrer & Snedker ApS (2023) |
Det startede for alvor for nu mange år siden hos TØMRER- SNEDKERFORR V/JØRN MUNKHOLT KRISTENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jørn Munkholt Kristensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jørn i 48 år 6 måneder, før stoppet d. 31. juli 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. juli 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Munkholt Kristensen Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Møllevangen ApS
Via Munkholt Kristensen Holding ApS -
Munkholt Tømrer & Snedker ApS
Via Munkholt Kristensen Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Munkholt Kristensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2019 -
Munkholt Tømrer & Snedker ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2020 -
Møllevangen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2019
Tidslinje (12)
-
TØMRER- SNEDKERFORR V/JØRN MUNKHOLT KRISTENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2021
Registreringsdato: 31.07.2021 -
Munkholt Tømrer & Snedker ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.12.2020
Registreringsdato: 18.12.2020 -
Munkholt Kristensen Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.09.2019
Registreringsdato: 06.09.2019
Blå bog (fortsat)
Jørn har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
06.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.01.1973 - 31.07.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.10.1984 - 01.07.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Munkholt Tømrer & Snedker ApS kunne offentliggøre et overskud på 471' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Munkholt Tømrer & Snedker ApS kunne offentliggøre et underskud på 387' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 471' DKK (Munkholt Tømrer & Snedker ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 181' DKK (Møllevangen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 218' DKK (Munkholt Tømrer & Snedker ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -301' DKK (Møllevangen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Hans Munkholt.