Mette Skovgaard Stær
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 2007 (17 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.623' DKK ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 8.213' DKK ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (2022-23) |
Største gæld: | 8.581' DKK ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (15 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2007 i ALPEROSEN RHODODENDRON A/S som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mette Skovgaard Stær i 15 år 2 måneder, inden stoppet d. 24. oktober 2022.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen planteformering. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 614' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mette Skovgaard Stær Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
Via Mette Skovgaard Stær Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Mette Skovgaard Stær Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2022
Registreringsdato: 25.10.2022 -
ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2022
Registreringsdato: 24.10.2022 -
ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021
Blå bog (fortsat)
Mette har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.08.2007 - 24.10.2022
Ejer
22.05.2018 - 21.12.2021
Reel ejer
22.05.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
07.04.2021 - 01.07.2021
Ejerandel: 25-33.33%
Mette Skovgaard Stær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mette Skovgaard Stær Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.041' DKK. Igennem sit holdingselskab Mette Skovgaard Stær Holding ApS har Mette dermed også ejerandele i ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Mette Skovgaard Stær, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ALPEROSEN RHODODENDRON A/S fremviste et overskud på 1.623' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Jørgen Skovgaard Nielsen.