Jørgen Skovgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1982 (41 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JØRGEN SKOVGAARD NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.623' DKK ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 8.213' DKK ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (2022-23) |
Største gæld: | 8.581' DKK ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af JØRGEN SKOVGAARD NIELSEN (38 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1982 hos JØRGEN SKOVGAARD NIELSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jørgen Skovgaard Nielsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jørgen i 38 år 8 måneder, inden stoppet den 30. juni 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor planteformering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Alperosen Rhododendron Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
Via Alperosen Rhododendron Holding ApS
Direktørposter (1)
-
ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2007
Tidslinje (17)
-
ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021 -
Jørgen Skovgaard Nielsen Ejendomme ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021 -
Jørgen Skovgaard Nielsen Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
04.06.1986 - 03.08.2007
Ejer
04.07.2007 - 21.05.2018
Bestyrelsesmedlem
03.08.2007 - Stadig aktiv
Direktør
12.09.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.2010 - 21.05.2018
Ejer
22.05.2018 - 21.12.2021
Reel ejer
22.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.05.2021 - 02.11.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.04.2021 - 01.07.2021
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
15.10.1982 - 30.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jørgen Skovgaard Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Alperosen Rhododendron Holding ApS (ejer pt. 33,33%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.087' DKK. Igennem sit holdingselskab Alperosen Rhododendron Holding ApS har Jørgen dermed også ejerandele i ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jørgen Skovgaard Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ALPEROSEN RHODODENDRON A/S fremviste et overskud på 1.623' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Søren Skovgaard Mikkelsen.