Søren Skovgaard Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.623' DKK ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 8.213' DKK ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (2022-23) |
Største gæld: | 8.581' DKK ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (17 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 hos ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (tidligere PLANTESKOLEN ALPEROSEN ApS) som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Søren Skovgaard Mikkelsen købte en andel af virksomheden den 4. juli 2007 og fik en andel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Søren af: Jørgen Skovgaard Nielsen. Titlen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem har Søren nu besiddet i 10 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor planteformering. Her mere end 10 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 614' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Søren Skovgaard Mikkelsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Alperosen Rhododendron Holding ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
Via Alperosen Rhododendron Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Alperosen Rhododendron Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021 -
Alperosen Rhododendron Holding ApS (Nu: Jørgen Søren Mette Holding ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
Alperosen Rhododendron Holding ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Stifter og Ejer
01.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
04.07.2007 - 21.05.2018
Direktør
03.08.2007 - 16.10.2007
Bestyrelsesmedlem
03.08.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.2010 - 21.05.2018
Ejer
22.05.2018 - 21.12.2021
Reel ejer
22.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.04.2021 - 01.07.2021
Ejerandel: 50%
Søren Skovgaard Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Alperosen Rhododendron Holding ApS (ejer pt. 66,67%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.087' DKK. Igennem sit holdingselskab Alperosen Rhododendron Holding ApS har Søren dermed også ejerandele i ALPEROSEN RHODODENDRON A/S (66.66-89.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Søren Skovgaard Mikkelsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ALPEROSEN RHODODENDRON A/S fremviste et overskud på 1.623' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jørgen Skovgaard Nielsen.