Grethe Birkmose Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AUBO PRODUCTION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 56.104' DKK AMH 2013 ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 105.930' DKK AUBO HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 66.921' DKK AUBO PRODUCTION A/S (2022) |
Flest årsværk: | 90 årsværk hos AUBO PRODUCTION A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AUBO FRANCHISE A/S (4 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2005 hos AUBO PRODUCTION A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Grethe Birkmose Bertelsen i 3 år 10 måneder, inden stoppet den 29. april 2009.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af køkkenmøbler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 14.097' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AUBO HOLDING ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AMH 2013 ApS
Via AUBO HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
AUBO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Grethe Bertelsen Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.11.2022
Registreringsdato: 23.11.2022 -
AUBO HOLDING ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.11.2022
Registreringsdato: 23.11.2022 -
Grethe Bertelsen Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2022
Registreringsdato: 23.11.2022
Blå bog (fortsat)
Grethe har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.06.2005 - 29.04.2009
Reel ejer
13.10.2021 - 27.03.2022
Reel ejer
28.03.2022 - 03.07.2023
Ejerandel: 0,09% -
Ejer og Direktør
30.09.2022 - 23.11.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.04.2007 - 30.03.2012
Reel ejer
09.10.2021 - 27.03.2022
Reel ejer
28.03.2022 - 21.11.2022
Ejerandel: 0,09% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.03.2022 - 30.09.2022
Reel ejer
28.03.2022 - 30.09.2022
Ejerandel: 0,12% -
Ejer
13.10.2021 - 27.03.2022
Direktør
13.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.03.2022 - Stadig aktiv
Ejer
23.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0%
Grethe Birkmose Bertelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AUBO HOLDING ApS (ejer pt. 0,12%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50.474' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet AMH 2013 ApS (0,09%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Grethe Birkmose Bertelsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor AUBO HOLDING ApS landede et overskud på 43.606' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 56.104' DKK (AMH 2013 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 86.968' DKK (AUBO PRODUCTION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 44.963' DKK (AMH 2013 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Grethe' netværk er Marlene Breinholt Bertelsen.