Marlene Breinholt Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | AUBO FRANCHISE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 56.104' DKK AMH 2013 ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 105.930' DKK AUBO HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 66.921' DKK AUBO PRODUCTION A/S (2022) |
Flest årsværk: | 90 årsværk hos AUBO PRODUCTION A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AUBO FRANCHISE A/S (15 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2007 ved AUBO FRANCHISE A/S som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Marlene Breinholt Bertelsen i 15 år 7 måneder, før fratrædelsen den 21. november 2022.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 334' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 21. november 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Katborg Bertelsen Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AUBO HOLDING ApS
Via Katborg Bertelsen Holding ApS -
AMH 2013 ApS
Via AUBO HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Katborg Bertelsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
AUBO PRODUCTION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
Katborg Bertelsen Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.01.2023
Registreringsdato: 20.01.2023 -
Katborg Bertelsen Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.01.2023
Registreringsdato: 19.01.2023
Blå bog (fortsat)
Marlene har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.08.2009 - 03.07.2023
Reel ejer
28.03.2022 - 20.01.2023
Ejerandel: 37,46% -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.03.2022 - 20.01.2023
Ejerandel: 37,46% -
Ejer
29.11.2011 - 21.03.2022
Reel ejer
30.09.2022 - 20.01.2023
Ejerandel: 49,94% -
Ejer
30.09.2022 - 19.01.2023
Direktør
30.09.2022 - Stadig aktiv
Ejer
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
17.04.2007 - 21.11.2022
Reel ejer
28.03.2022 - 21.11.2022
Ejerandel: 37,46%
Marlene Breinholt Bertelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Katborg Bertelsen Holding ApS (ejer lige nu 33,34%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 70.303' DKK. Igennem sit holdingselskab Katborg Bertelsen Holding ApS har Marlene dermed også ejerandele i AUBO HOLDING ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Marlene Breinholt Bertelsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor AUBO HOLDING ApS fremviste et overskud på 20.729' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 56.104' DKK (AMH 2013 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 86.968' DKK (AUBO PRODUCTION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 44.963' DKK (AMH 2013 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marlene' netværk er William Katborg Bertelsen.