Bettina Holmberg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 17. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØRENS REJSER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.613' DKK SØRENS REJSER A/S (2018) |
Største underskud: | -3.174' DKK SØRENS REJSER A/S (2020) |
Største egenkapital: | 15.898' DKK SØRENS REJSER A/S (2018) |
Største gæld: | 8.538' DKK SØRENS REJSER A/S (2018) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos SØRENS REJSER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SØRENS REJSER A/S (11 år 9 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2005 ved SØRENS REJSER A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bettina Holmberg Hansen i 11 år 9 måneder, før stoppet den 8. december 2016.
Nu arbejder virksomheden med turistkørsel og anden landpassagertransport. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.428' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
SØRENS REJSER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.12.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
SØRENS REJSER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2016
Registreringsdato: 09.12.2016 -
SØRENS REJSER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2016
Registreringsdato: 08.12.2016 -
SØRENS REJSER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.2005
Registreringsdato: 17.02.2005
Blå bog (fortsat)
Bettina Holmberg Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved SØRENS REJSER A/S der præsenterede et overskud på 3.613' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved SØRENS REJSER A/S der præsenterede et underskud på 3.174' DKK.
Bettina har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 9 måneder fra 2005 til 2016 hos SØRENS REJSER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Bettina' netværk er Lars Hedegaard Hansen.