Lars Hedegaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJELLERUP RUTEBILSTATION I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.613' DKK SØRENS REJSER A/S (2018) |
Største underskud: | -3.174' DKK SØRENS REJSER A/S (2020) |
Største egenkapital: | 21.901' DKK LHH HOLDING KJELLERUP ApS (2023) |
Største gæld: | 8.538' DKK SØRENS REJSER A/S (2018) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos SØRENS REJSER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af SØRENS REJSER A/S (19 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1987 ved KJELLERUP RUTEBILSTATION I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Kjeld Andersen Kiesbye, Peter Holk Hansen, Søren Børge Kaae Hansen at Lars Hedegaard Hansen stiftede KJELLERUP RUTEBILSTATION I/S den dag i januar 1987. Rollen som Ejer og Stifter havde Lars i 15 år 2 måneder, før fratrædelsen den 21. marts 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen bus- og s-togstrafik mv., rutefart. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. marts 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LHH HOLDING KJELLERUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SØRENS REJSER A/S
Via LHH HOLDING KJELLERUP ApS
Direktørposter (2)
-
LHH HOLDING KJELLERUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2005 -
SØRENS REJSER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
SØRENS REJSER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
LHH HOLDING KJELLERUP ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2005
Registreringsdato: 27.09.2005 -
LHH HOLDING KJELLERUP ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2005
Registreringsdato: 27.09.2005 -
SØRENS REJSER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 17.02.2005
Registreringsdato: 17.02.2005
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.02.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter og Ejer
26.12.1989 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1987 - 21.03.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Hedegaard Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LHH HOLDING KJELLERUP ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21.901' DKK. Igennem sit holdingselskab LHH HOLDING KJELLERUP ApS har Lars dermed også ejerandele i SØRENS REJSER A/S (90-99.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Hedegaard Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor SØRENS REJSER A/S fremviste et overskud på 3.613' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor SØRENS REJSER A/S fremviste et underskud på 3.174' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.428' DKK (SØRENS REJSER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.901' DKK (LHH HOLDING KJELLERUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.484' DKK (SØRENS REJSER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Bettina Holmberg Hansen.