Michael Knoth
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GOURMETBRYGGEREN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.404' DKK GOURMETBRYGGERIET A/S (Nu: HARBOE EJENDOMME A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -3.504' DKK GOURMETBRYGGERIET A/S (Nu: HARBOE EJENDOMME A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 76.016' DKK GOURMETBRYGGERIET A/S (Nu: HARBOE EJENDOMME A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 21.385' DKK GOURMETBRYGGERIET A/S (Nu: HARBOE EJENDOMME A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DEN SKANDINAVISKE BRYGGERHØJSKOLE ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af GOURMETBRYGGEREN ApS (19 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2005 ved GOURMETBRYGGEREN ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Michael Knoth og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Michael nu bestreddet i 19 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Her 19 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et underskud på 16' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GOURMETBRYGGEREN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Craft Brewing Consult ApS
Via GOURMETBRYGGEREN ApS
Direktørposter (2)
-
GOURMETBRYGGEREN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2005 -
Craft Brewing Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
DEN SKANDINAVISKE BRYGGERHØJSKOLE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
DEN SKANDINAVISKE BRYGGERHØJSKOLE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
Craft Brewing Consult ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.11.2017
Registreringsdato: 20.11.2017 -
GOURMETBRYGGERIET A/S (Nu: HARBOE EJENDOMME A/S)
Fratrådt som direktørDato: 18.08.2008
Registreringsdato: 18.08.2008
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
21.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
25.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
20.11.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Craft Brewing Consult ApS kunne offentliggøre et overskud på 843' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Craft Brewing Consult ApS kunne offentliggøre et underskud på 228' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Nick Hækkerup.