Kenneth Lærke Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SYDKYSTENS BIL CENTER HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.602' DKK SYDKYSTENS BIL CENTER A/S (2015-16) |
Største underskud: | -9.540' DKK SBC FREDERIKSSUND A/S (Nu: AUTOHUSET FREDERIKSSUND A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 6.130' DKK SYDKYSTENS BIL CENTER A/S (2015-16) |
Største gæld: | 37.999' DKK SBC FREDERIKSSUND A/S (Nu: AUTOHUSET FREDERIKSSUND A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos SYDKYSTENS BIL CENTER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLJKC HOLDING ApS (13 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2010 i SYDKYSTENS BIL CENTER HOLDING ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Kenneth Lærke Christensen i 12 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2023.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 3.411' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLJKC HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
KLJKC HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
SYDKYSTENS BIL CENTER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
SYDKYSTENS BIL CENTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
SBC FREDERIKSSUND A/S (Nu: AUTOHUSET FREDERIKSSUND A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2017
Registreringsdato: 01.08.2017
Blå bog (fortsat)
Kenneth har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2010 - 30.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.09.2010 - 30.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.04.2014 - 01.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor SYDKYSTENS BIL CENTER HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 3.411' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SYDKYSTENS BIL CENTER HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.151' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 40' DKK (KLJKC HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.540' DKK (SBC FREDERIKSSUND A/S (Nu: AUTOHUSET FREDERIKSSUND A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.992' DKK (KLJKC HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.262' DKK (SBC FREDERIKSSUND A/S (Nu: AUTOHUSET FREDERIKSSUND A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Karina Lærke Christensen.