Karina Lærke Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLJKC HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.602' DKK SYDKYSTENS BIL CENTER A/S (2015-16) |
Største underskud: | -1.383' DKK SYDKYSTENS BIL CENTER A/S (2021) |
Største egenkapital: | 6.130' DKK SYDKYSTENS BIL CENTER A/S (2015-16) |
Største gæld: | 12.928' DKK SYDKYSTENS BIL CENTER A/S (2020) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos SYDKYSTENS BIL CENTER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLJKC HOLDING ApS (13 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2010 i KLJKC HOLDING ApS med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Kenneth Lærke Christensen at Karina Lærke Christensen stiftede KLJKC HOLDING ApS den dag i september 2010. Hvervet som Ejer og Stifter har Karina nu bestreddet i 13 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 40' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLJKC HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
SYDKYSTENS BIL CENTER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
SYDKYSTENS BIL CENTER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.07.2017
Registreringsdato: 13.07.2017 -
KLJKC HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.09.2010
Registreringsdato: 28.09.2010
Blå bog (fortsat)
Karina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
13.07.2017 - 30.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Karina' netværk er Kenneth Lærke Christensen.