Umran Gulzar Shah
Erhvervsaktiv siden: | 19. aug. 2010 (14 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | THE BRITISH DANISH CLEANING SERVICES ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af SL Group I/S (1 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2010 hos THE BRITISH DANISH CLEANING SERVICES ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Umran Gulzar Shah i 1 år 2 måneder, før stoppet d. 26. oktober 2011.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. august 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SL Group I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
SL Group I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023 -
LSC GROUP IVS
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2015
Registreringsdato: 21.10.2015 -
LSC GROUP IVS
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2014
Registreringsdato: 13.08.2014
Blå bog (fortsat)
Umran har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
21.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
13.08.2014 - 21.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.08.2010 - 26.10.2011
Direktør
25.08.2010 - 26.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Umran' netværk er Kim Hedensten Lyngby.