Kim Hedensten Lyngby
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | QUESTCOM S.M.B.A. (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af QUESTCOM S.M.B.A. (4 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2009 i QUESTCOM S.M.B.A. som Direktør. Hvervet som Direktør havde Kim Hedensten Lyngby i 4 år 4 måneder, inden stoppet d. 4. november 2013.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden reklamevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SL Group I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
SL Group I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023 -
LSC GROUP IVS
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2015
Registreringsdato: 21.10.2015 -
LSC GROUP IVS
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2014
Registreringsdato: 13.08.2014
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
21.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
13.08.2014 - 21.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.06.2009 - 04.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2009 - 31.08.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Umran Gulzar Shah.