Lene Rostock
Erhvervsaktiv siden: | 11. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NSALES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.989' DKK NSALES A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.565' DKK NSALES A/S (2016) |
Største gæld: | 6.744' DKK NSALES A/S (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos NSALES A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NSALES A/S (11 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2008 ved NSALES A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lene Rostock i 11 år 5 måneder, før fratrædelsen den 5. december 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 4.196' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
NSALES A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.12.2019
Tidslinje (3)
-
NSALES A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2019
Registreringsdato: 06.12.2019 -
NSALES A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2019
Registreringsdato: 05.12.2019 -
NSALES A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2008
Registreringsdato: 11.06.2008
Blå bog (fortsat)
Lene Rostock har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved NSALES A/S der præsenterede et overskud på 4.989' DKK.
Lene har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 5 måneder fra 2008 til 2019 hos NSALES A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Lasse Rostock.