Ole Koldborg Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. feb. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | OLE KOLDBORG JEPSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 17.549' DKK GIMLINGE DYREKLINIK ApS (2021) |
Største underskud: | -629' DKK RENT A COW ApS (2016) |
Største egenkapital: | 6.925' DKK GIMLINGE DYREKLINIK ApS (2022) |
Største gæld: | 4.687' DKK GIMLINGE DYREKLINIK ApS (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos GIMLINGE DYREKLINIK ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af OLE KOLDBORG JEPSEN HOLDING ApS (15 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2009 i OLE KOLDBORG JEPSEN HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ole Koldborg Jepsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Ole nu bestreddet i 15 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 15 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 97' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLE KOLDBORG JEPSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GIMLINGE DYREKLINIK ApS
Via OLE KOLDBORG JEPSEN HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Gimlinge ApS
Via OLE KOLDBORG JEPSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Ejendomsselskabet Gimlinge ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023 -
OLE KOLDBORG JEPSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2009 -
GIMLINGE DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2009
Tidslinje (6)
-
Ejendomsselskabet Gimlinge ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
RENT A COW ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2018
Registreringsdato: 02.01.2018 -
RENT A COW ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2013
Registreringsdato: 08.05.2013
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.06.2023 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
24.04.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2013 - 02.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Koldborg Jepsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OLE KOLDBORG JEPSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.187' DKK. Gennem holdingselskabet OLE KOLDBORG JEPSEN HOLDING ApS har Ole derfor også andele i GIMLINGE DYREKLINIK ApS (33.34-49.99%) & Ejendomsselskabet Gimlinge ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Ole Koldborg Jepsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor GIMLINGE DYREKLINIK ApS kunne fremvise et overskud på 17.549' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GIMLINGE DYREKLINIK ApS kunne fremvise et underskud på 55' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 97' DKK (OLE KOLDBORG JEPSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 55' DKK (GIMLINGE DYREKLINIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.187' DKK (OLE KOLDBORG JEPSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13' DKK (RENT A COW ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Niels Kristian Møller.